Hanes ariannol NEWCASTLE-UNDER-LYME SCHOOL
Rhif yr elusen: 1124463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.40m | £9.36m | £10.78m | £12.75m | £11.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.41m | £9.86m | £9.40m | £10.02m | £11.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £97.64k | £207.50k | £1.35m | £2.33m | £445.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £536.68k | £386.07k | £0 | £665.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.22m | £8.09m | £8.98m | £10.36m | £10.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.64k | £81.69k | £56.57k | £56.57k | £104.68k | |
|
Incwm - Arall | £400 | £442.26k | £3.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £29.19k | £202.61k | £550.00k | £135.89k | £11.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.34m | £9.79m | £9.35m | £9.96m | £11.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.21k | £62.85k | £48.61k | £60.32k | £61.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.37k | £23.16k | £24.60k | £48.61k | £14.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.33k | £22.80k | £48.61k | £20.79k | £19.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.