Hanes ariannol DEVA BOXING CENTRE
Rhif yr elusen: 1125545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/06/2019 | 26/06/2020 | 26/06/2021 | 26/06/2022 | 26/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.54k | £31.14k | £47.97k | £36.03k | £35.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.76k | £46.16k | £18.26k | £54.79k | £34.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.80k | £14.00k | N/A | £4.39k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.