Hanes ariannol CHRIST APOSTOLIC CHURCH (POWER OF GOD SAVES)
Rhif yr elusen: 1124874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (268 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43k | £36.03k | £34.65k | £38.32k | £38.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.09k | £19.13k | £17.48k | £17.11k | £20.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.