ymddiriedolwyr CHURCHES TRUST FOR CUMBRIA
Rhif yr elusen: 1128091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ADAM CHARLES ILLINGWORTH NAYLOR MBE | Cadeirydd | 28 September 2015 |
|
|
||||
Juliet Westoll Mrs | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Tiffany Hunt | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
John Martin Robinson | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|||||
Richard David Walton Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Nigel Rhyl Robson | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|||||
CLAIRE THERESA HENSMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES MITCHELL IRVING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.