Hanes ariannol THE MAYOR'S FUND FOR LONDON
Rhif yr elusen: 1124833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £2.82m | £2.59m | £2.24m | £3.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £2.77m | £2.50m | £2.49m | £2.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £138.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £120.00k | £942.78k | £96.03k | N/A | £1.12m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £605.25k | £725.58k | £521.46k | £468.89k | £413.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £57.61k | £30.00k | £1.03m | £131.44k | £306.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £878.24k | £2.07m | £1.04m | £1.63m | £2.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.01k | £1.24k | £21 | £169 | £9.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £2.66m | £2.36m | £2.36m | £2.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.73k | £102.35k | £132.93k | £122.41k | £159.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.99k | £42.83k | £37.23k | £28.34k | £25.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £586.82k | £1.36m | £578.61k | £506.81k | £608.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.