Hanes ariannol CREATIVITY CULTURE AND EDUCATION
Rhif yr elusen: 1125841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £411.62k | £351.82k | £264.94k | £192.93k | £399.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £588.56k | £557.32k | £1.73m | £272.38k | £454.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.88k | £18.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.17k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.