ymddiriedolwyr COUNCIL FOR SUBJECT ASSOCIATIONS
Rhif yr elusen: 1125954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICE BALDWIN | Cadeirydd | 26 May 2013 |
|
|
||||
Deborah Annetts | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Suzanne Moorse | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Michele Bridget Gregson | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|||||
Grainne Cassidy | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Dr Rebecca Schwartz-Leeper | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Dr Ruth Sayers | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Zoe Victoria Keens | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|||||
Andrew John Connell | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
Susan Ann Wilkinson | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.