ymddiriedolwyr DURHAM SCRATCH CHOIR
Rhif yr elusen: 1125657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Rigby | Cadeirydd | 01 November 2018 |
|
|
||||
Catherine Sarah Warner | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Nikki Lipinski | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Ian Bettison | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Andrews | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Daniel Michael Penn Dooley | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Helen Frances Olney | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Dr Gavin Wakefield | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Michael French | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Carol Ann Andrews | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Louise Coppock | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Margaret Ann Dineley | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.