Hanes ariannol ST JOHN'S APPROVED PREMISES
Rhif yr elusen: 1129748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.86m | £2.09m | £2.51m | £2.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48m | £1.84m | £1.94m | £2.33m | £2.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £925.70k | £950.69k | £988.29k | £1.02m | £1.05m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.50k | £4.00k | £9.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.67m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.86m | £0 | £2.50m | £2.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £414 | £746 | £130 | £46 | £2.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.84m | £1.94m | £2.33m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.44k | £6.12k | £6.73k | £81.66k | £124.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.