Hanes ariannol DOVETAIL TRUST
Rhif yr elusen: 1126960
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £285 | £404 | £298 | £1.22k | £300 | |
|
Cyfanswm gwariant | £222 | £531 | £179 | £1.47k | £300 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.