Hanes ariannol SWAN ADVOCACY NETWORK
Rhif yr elusen: 1125679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.56m | £1.55m | £1.74m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.52m | £1.38m | £1.65m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £982.43k | £1.28m | £1.26m | £1.55m | £1.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £935 | £222 | £779 | £994 | £42 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £162.68k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.28m | £1.54m | £1.36m | £1.73m | £2.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £381 | £473 | £125 | £80 | £2.93k | |
|
Incwm - Arall | £22.31k | £21.66k | £25.35k | £3.24k | £1.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.51m | £1.38m | £1.65m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.50k | £3.27k | £551 | £903 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.66k | £0 | £14.88k | £0 | £12.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.