Hanes ariannol Connected Voice
Rhif yr elusen: 1125877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85m | £1.40m | £1.82m | £1.87m | £1.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £1.28m | £1.81m | £1.61m | £2.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.06m | £732.69k | £813.29k | £541.31k | £509.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £205.70k | £152.60k | £278.74k | £487.15k | £95.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.90k | £51.31k | £19.22k | £8.53k | £18.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £264.93k | £192.01k | £243.57k | £268.32k | £357.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.15m | £1.54m | £1.58m | £1.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.07k | £10.94k | £9.85k | £10.70k | £3.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.09m | £1.61m | £1.36m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £252.81k | £182.61k | £199.84k | £252.13k | £480.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.40k | £5.29k | £5.21k | £13.93k | £22.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £351.41k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.77k | £3.14k | £3.54k | £3.90k | £11.49k | |
|
Gwariant - Arall | £91.91k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.