Hanes ariannol RED DREAMS
Rhif yr elusen: 1126235
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.68k | £111.04k | £75.56k | £23.75k | £2.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £172.88k | £109.38k | £68.33k | £38.13k | £5.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £322 | £0 | £3.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £8.43k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.