ymddiriedolwyr FRESHFORD AND LIMPLEY STOKE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1129476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hugh Jackson Coombe | Cadeirydd | 19 June 2017 |
|
|
||||
John Anthony Putt | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Eyles | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Duncan Finlayson | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
Gavin Clifford Bate | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Boulton | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Patrick John Dawson | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Patrick Anthony Firmin | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.