ymddiriedolwyr POMPEY IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1126118
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON LEE | Cadeirydd | 23 September 2011 |
|
|
||||
Christopher John Gilder Mr | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|||||
Peter Jonathan Grant | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Bobby Mehta | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Dominic Edward Jones | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Jamie Paul Moran | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Daniel James Carlin | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||
Joyce Margaret Maddox | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Melanie Anne Percival | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Andrew Paul Cullen | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Neil Dunkley | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Michael J Thornton | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Miles Anthony Henson | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Bernadette Jane Topham | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Trent Stamp | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.