Hanes ariannol THE UNION OF EVANGELICAL CHURCHES
Rhif yr elusen: 1126849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £463.19k | £387.16k | £725.12k | £528.85k | £481.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £469.99k | £395.68k | £418.71k | £679.29k | £897.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £25 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £186.00k | £95.46k | £59.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £441.87k | £304.72k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £26.66k | £47.84k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £13.00k | £18.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £243.59k | £158.28k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £304.72k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £418.71k | £679.29k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £27.65k | £5.86k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.