Hanes ariannol GOSFORTH FIELDS SPORTS ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1126758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (185 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £234.94k | £247.38k | £181.99k | £188.71k | £361.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.40k | £248.54k | £186.56k | £180.29k | £334.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.70k | £58.09k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.