Hanes ariannol THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF SOMERVILLE COLLEGE
Rhif yr elusen: 1139440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.40m | £11.40m | £12.11m | £13.60m | £16.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.01m | £13.52m | £14.25m | £17.08m | £17.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.20m | £2.13m | £2.63m | £2.15m | £3.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £677.00k | £289.00k | £80.00k | £836.00k | £1.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.92m | £5.40m | £5.41m | £6.56m | £6.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.44m | £751.00k | £1.75m | £588.00k | £575.66k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.97m | £3.91m | £3.58m | £3.99m | £4.92m | |
|
Incwm - Arall | £79.00k | £421.00k | £421.00k | £63.00k | £60.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £623.00k | £456.00k | £44.00k | £683.62k | £1.55m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.84m | £12.44m | £13.18m | £16.00m | £16.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £991.00k | £952.00k | £954.00k | £917.00k | £1.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £178.00k | £143.00k | £223.00k | £244.00k | £221.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £537 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £225.00k | £191.00k | £207.00k | £209.00k | £201.24k | |
|
Gwariant - Arall | £184.00k | £135.00k | £119.00k | £163.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.