Hanes ariannol KUSUMA TRUST UK
Rhif yr elusen: 1126983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.76m | £4.02m | £3.67m | £3.41m | £4.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.90m | £3.72m | £4.69m | £5.21m | £8.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.76m | £3.97m | £3.67m | £3.41m | £4.26m | |
|
Incwm - Arall | £704 | £46.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.93m | £2.75m | £3.16m | £6.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.29m | £1.79m | £1.93m | £2.05m | £2.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.18k | £14.11k | £13.34k | £15.34k | £16.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.10m | £1.48m | £2.35m | £2.79m | £5.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.29m | £1.79m | £1.93m | £2.05m | £2.01m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.