ymddiriedolwyr GREAT WITLEY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1127068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josie Conquest | Cadeirydd | 13 January 2021 |
|
|
||||
Frances Naomi Bowdidge | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Abigail Bastock | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Stephanie Jane Saunders | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Kate Kennedy | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Emily Garner | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Amanda Morris | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Sophie Elizabeth Baines | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.