Hanes ariannol THE NATIONAL THEATRE OF WALES
Rhif yr elusen: 1127952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £2.31m | £2.05m | £5.22m | £4.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.27m | £2.62m | £1.68m | £3.69m | £6.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.62m | £1.63m | £1.65m | £1.63m | £1.67m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.61m | £1.61m | £1.71m | £1.66m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £525.44k | £681.82k | £332.64k | £3.55m | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.53k | £1.31k | £259 | £113 | £4.65k | |
|
Incwm - Arall | £14.61k | £10.14k | £0 | £0 | £40.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £2.60m | £1.68m | £3.69m | £6.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.78k | £19.95k | £771 | £851 | £7.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.41k | £76.86k | £56.82k | £50.40k | £45.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.