Hanes ariannol THE JOHN TOWNSEND TRUST
Rhif yr elusen: 1127209
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.67m | £12.78m | £12.12m | £14.51m | £13.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.94m | £12.58m | £10.52m | £12.74m | £13.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £485.86k | £334.66k | £322.31k | £2.43m | £799.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £312.12k | £350.17k | £482.63k | £570.67k | £566.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.65m | £11.31m | £11.15m | £11.50m | £12.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £83.67k | £64.91k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.00k | £9.14k | £0 | £2.71k | £1.79k | |
|
Incwm - Arall | £298.00k | £838.85k | £163.86k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £87.61k | £269.75k | £193.61k | £2.43m | £8.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.60m | £12.20m | £10.03m | £12.03m | £12.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.30k | £15.25k | £17.76k | £18.55k | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £85.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.