ymddiriedolwyr THE ST ANDREW'S SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1129232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hodges | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Meara | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Susan Brisbane | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Michael Howard Goodwin | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|||||
ROSE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|||||
Chris Johnson | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.