ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY ATTLEBOROUGH, NUNEATON
Rhif yr elusen: 1127646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathon Davenport | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Greta Randle | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Ann Watts | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Roy Cook | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Christine Harding | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Rev Alison Jane Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Vivien Proctor-Parr | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
David King | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
MIKE ARTHUR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.