ymddiriedolwyr SHIFNAL AND ALBRIGHTON CHRISTIAN YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1128054
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Chatham | Cadeirydd |
|
||||||
David Philip Samuel | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Rev Michael Shaw | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
ALISON LANG | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|||||
Rev MARY THOMAS | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|||||
CHRISTOPHER WALKER | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.