ymddiriedolwyr BRADFORD BASE SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1128217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUW SCOTT JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Freye | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Fiona Hibbits | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
David Targett | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|||||
Hao Zheng | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Katie Gates-Hartley | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Thomas | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Abdulmateen Khan | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Gurmeet Virdi | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Ray Milne | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
DAVID NOBLE | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|
||||
ERNIE GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.