Hanes ariannol EMMAUS SALFORD
Rhif yr elusen: 1128162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £402.08k | £457.93k | £472.24k | £338.64k | £482.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £439.08k | £429.65k | £481.67k | £460.32k | £460.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £817 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.64k | £31.97k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.