Hanes ariannol THE AVENUES TRUST GROUP
Rhif yr elusen: 1130473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.86m | £43.63m | £46.72m | £47.02m | £49.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.49m | £44.79m | £45.53m | £45.63m | £51.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £44.21m | N/A | N/A | £42.47m | £46.60m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £819 | N/A | £24.46k | £1.25m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.00k | £2.00k | £9.00k | £20.24k | £11.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £21.00k | £0 | £114.51k | £136.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.75m | £43.50m | £44.50m | £45.72m | £49.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £93.00k | £106.00k | £2.21m | £1.17m | £137.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £45.49m | £44.49m | £45.53m | £45.63m | £51.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £93.00k | £95.00k | £95.15k | £111.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.25m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £300.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.