Hanes ariannol ULRIKA ELEONORA SWEDISH PARISH IN LONDON
Rhif yr elusen: 1134949
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £964.78k | £1.24m | £1.49m | £907.74k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.21m | £1.27m | £1.14m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £311.58k | £420.90k | £722.65k | £344.42k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £225.79k | £264.33k | £247.75k | £34.53k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £419.35k | £509.72k | £427.11k | £500.28k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.06k | £47.58k | £17.11k | £28.50k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £71.17k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £45.92k | £0 | £36.50k | £8.13k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £579.46k | £917.61k | £995.09k | £1.01m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.50k | £48.03k | £45.66k | £40.43k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £23.78k | £24.81k | £8.92k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.