Hanes ariannol OPENSTORYTELLERS LIMITED
Rhif yr elusen: 1130148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.34k | £231.64k | £178.37k | £211.45k | £253.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.60k | £151.93k | £200.64k | £229.52k | £228.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.33k | £6.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.