ymddiriedolwyr BLASTON AND DISTRICT AGRICULTURAL SHOW SOCIETY
Rhif yr elusen: 1135686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael David Marlow | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Patricia Clarke | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Duncan Maxwell | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
Alastair Chapman | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
James Mount | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|||||
WILLIAM YOUNG | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.