ymddiriedolwyr THE GEORGE MORGAN YOUNG PLAYER TRUST
Rhif yr elusen: 1129472
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWYNFRYN JOHN GEORGE | Cadeirydd | 18 April 2011 |
|
|
||||
William Stephen Lyn Jones | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Jeff Rosser | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Jamie Jeffrey Willis | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Rhys Nicholas Ryland | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
GORDON ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN MERVYN MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.