ymddiriedolwyr EXETER COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1129560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET GALE | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|
||||
BARBARA ELLEN DENNING | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
JANET MARY NEWTON | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Roy Hill | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|||||
Claire Marie Hunt | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
CHRIS PETER NORTON | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
PAUL WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR GRAMHAM JOHN PROWSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.