Hanes ariannol THE WOMEN & FAMILIES RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1131817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.34k | £62.66k | £71.22k | £92.65k | £98.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.36k | £55.18k | £66.73k | £87.20k | £90.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.49k | £28.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.95k | £4.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.