Hanes ariannol TYPE ONE MISSION LIMITED
Rhif yr elusen: 1130995
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | 09/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.25k | £2.81k | £1.23k | £571 | £618 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72k | £1.56k | £11.71k | £1.68k | £2.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.