ymddiriedolwyr Masjid Ghousia Jamia Markaz Ahl-E- Sunnat Wah-Jamaat (Peterborough)
Rhif yr elusen: 1131838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZIM KHAN MBE | Cadeirydd | 31 December 2018 |
|
|||||
Mohammed Tauseef | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|||||
Arshad Mahmood | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|
||||
Tahir Mahmood | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Allah Ditta | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Muhammad Mushtaq | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Rahim Dad | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
GULBAHAR KHAN | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Mohammad Rasib | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Muhammad Zuber | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.