Hanes ariannol JESUS COLLEGE WITHIN THE UNIVERSITY AND CITY OF OXFORD OF QUEEN ELIZABETH'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1137435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.47m | £9.17m | £10.56m | £12.20m | £17.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.93m | £12.16m | £13.10m | £16.50m | £16.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £307.00k | £194.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.19m | £1.01m | £3.12m | £2.76m | £6.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £420.00k | £225.00k | £54.00k | £278.00k | £434.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.00m | £5.03m | £5.27m | £6.78m | £7.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.01m | £232.00k | £196.00k | £173.00k | £102.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.87m | £2.84m | £2.12m | £2.55m | £2.53m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £307.00k | £194.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £93.00k | £21.00k | £1.58m | £936.00k | £5.41m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.27m | £8.92m | £10.58m | £12.93m | £12.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.11m | £3.24m | £2.51m | £3.57m | £3.35m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £29.00k | £48.00k | £47.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.00k | £2.00k | £5.00k | £4.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £929.00k | £998.00k | £836.00k | £2.47m | £2.45m | |
|
Gwariant - Arall | £1.55m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.