Hanes ariannol SAINT JOHN BAPTIST COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1139733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.42m | £27.17m | £23.93m | £29.29m | £26.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.99m | £33.71m | £37.06m | £53.83m | £50.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £3.28m | £1.68m | £4.20m | £2.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £718.00k | £402.00k | £63.00k | £169.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.90m | £6.10m | £5.47m | £7.14m | £7.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £87.00k | £548.00k | £446.00k | £1.02m | £918.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.45m | £16.75m | £16.14m | £17.78m | £16.75m | |
|
Incwm - Arall | £11.00k | £639.00k | £583.00k | £1.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.76m | £683.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.39m | £26.41m | £28.80m | £35.38m | £34.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.60m | £7.30m | £8.26m | £18.46m | £15.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.00k | £48.00k | £50.00k | £60.00k | £52.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.44m | £6.24m | £7.42m | £17.79m | £14.64m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.