Hanes ariannol TINSLEY FORUM
Rhif yr elusen: 1131895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.27k | £104.61k | £149.89k | £237.56k | £89.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.45k | £98.51k | £113.50k | £214.56k | £90.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.96k | £83.30k | £85.09k | £18.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.