Hanes ariannol ARLEY AND ST. MICHAEL'S COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1131342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (229 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.93k | £21.90k | £29.58k | £19.17k | £18.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.82k | £16.56k | £30.28k | £22.68k | £18.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.68k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.