Hanes ariannol NOA GIRLS
Rhif yr elusen: 1130834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.11k | £850.94k | £1.13m | £1.60m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £451.32k | £678.05k | £839.32k | £1.52m | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.05k | £41.54k | £21.26k | £78.54k | £179.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £485.14k | £684.36k | £1.08m | £903.79k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.00k | £5.86k | £1.67k | £5.81k | £5.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.55k | |
|
Incwm - Arall | £19.97k | £160.73k | £46.92k | £693.49k | £834.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £420.01k | £613.52k | £794.82k | £1.39m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.30k | £64.52k | £44.50k | £133.12k | £205.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.67k | £19.76k | £0 | £24.28k | £20.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.