ymddiriedolwyr EALING COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1135354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nicholas Tinnion | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|
||||
Clare Elizabeth McCaffrey | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Neil Watt | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Natasha Epstein | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Sapan Dogra | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Robert Holland | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Haroon Sana | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Christian Tilleray | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.