Hanes ariannol THE LONDON SCHOOL OF JEWISH STUDIES
Rhif yr elusen: 1131850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.35m | £1.62m | £1.59m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.37m | £1.39m | £2.11m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £608.62k | £651.51k | £539.55k | £660.00k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £135.04k | £0 | £204.42k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £542.69k | £563.79k | £759.48k | £594.73k | £708.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £563.79k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £568 | £70 | £19 | £14 | £282 | |
|
Incwm - Arall | £136.19k | £0 | £322.44k | £134.28k | £205.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £112.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.35m | £1.39m | £2.07m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £21.83k | £8.32k | £34.57k | £46.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.79k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.