ymddiriedolwyr THE MEARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1134941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Martin Gaffney | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Richard Hughes | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Alison Wilkinson | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Christine Maria Amalie Losecaat van Nouhuys MBE | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Diane Keay | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Patrick Grace | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Judith Herbert | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.