Hanes ariannol CHRISTADELPHIAN MEAL A DAY FUND
Rhif yr elusen: 1133337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £921.54k | £609.92k | £897.87k | £949.07k | £923.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £692.30k | £607.89k | £553.99k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £915.31k | £601.78k | £892.79k | £945.51k | £919.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.52k | £0 | £4.85k | £3.44k | £792 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £3.22k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71k | £3.25k | £230 | £121 | £2.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.66k | £0 | £0 | £60 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £283.16k | £34.62k | £107.41k | £231.03k | £28.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £684.14k | £603.65k | £552.08k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.75k | £8.16k | £4.24k | £1.91k | £2.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.29k | £26.71k | £8.54k | £8.73k | £8.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.07m | £657.43k | £584.48k | £540.89k | £1.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.