Hanes ariannol THE NEW LONDON SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1133578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £712.34k | £2.95m | £699.24k | £620.09k | £690.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £695.72k | £636.28k | £698.57k | £692.97k | £705.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £595.55k | £530.04k | £219.66k | £567.26k | £612.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.36k | £5.98k | £11.60k | £2.00k | £2.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £94.39k | £80.21k | £462.45k | £47.75k | £63.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £219.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.04k | £7.39k | £5.54k | £1.25k | £4.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.83k | £6.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £530.04k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £639.42k | £597.83k | £664.50k | £659.40k | £674.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.30k | £38.45k | £34.07k | £33.57k | £30.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.88k | £0 | £0 | £113.02k | £120.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.