Hanes ariannol STAG COMMUNITY ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1137420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.12m | £1.03m | £1.06m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.12m | £943.28k | £1.11m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.00k | £27.00k | £813.60k | £311.18k | £94.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.08k | £54.47k | £956.74k | £340.66k | £143.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £728.48k | £774.60k | £46.77k | £560.60k | £670.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £272.85k | £285.74k | £23.80k | £162.74k | £264.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £428 | £761 | £141 | £33 | £2.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £336.95k | £376.55k | £898.99k | £607.48k | £384.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £705.22k | £740.52k | £44.30k | £499.58k | £664.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.75k | £11.50k | £13.12k | £12.25k | £13.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.