Hanes ariannol BRITISH SOCIETY OF SOIL SCIENCE
Rhif yr elusen: 1134456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.19k | £317.59k | £454.02k | £1.51m | £583.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.40k | £312.35k | £353.97k | £1.41m | £515.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £153.35k | £13.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £210.58k | £6.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.12m | £509.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £18.73k | £46.14k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £7.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.37m | £514.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £35.19k | £1.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £7.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.