Hanes ariannol MANCHESTER, LINGALA CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Rhif yr elusen: 1134067
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01k | £2.72k | £3.16k | £2.04k | £3.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.23k | £4.14k | £4.08k | £2.15k | £1.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.