Hanes ariannol MW (HO) FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1134919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.33k | £492.87k | £629.04k | £518.35k | £82.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.30k | £472.54k | £326.37k | £599.52k | £402.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £524.14k | £434.42k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £104.90k | £83.93k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £301.65k | £577.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £24.72k | £22.30k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.40k | £3.07k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £275.95k | £541.76k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £24.72k | £22.30k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.